Hanes ariannol THE JUST A DROP APPEAL

Rhif yr elusen: 1100505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £797.61k £544.63k £686.53k £820.80k £1.25m
Cyfanswm gwariant £715.12k £597.82k £670.26k £804.03k £1.12m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.09k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £797.56k £544.62k £686.50k £819.67k £1.25m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £58 £3 £33 £1.14k £4.42k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £3.57k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £570.24k £472.48k £504.61k £623.85k £913.89k
Gwariant - Ar godi arian £144.88k £125.35k £165.65k £180.18k £210.33k
Gwariant - Llywodraethu £8.52k £6.47k £3.94k £5.02k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £413.85k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0