FRIENDS OF ABBEY MEADS SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide funding for Abbey Meads school activities such as school educational trips, sports equipment and playground equipment etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- FOAMS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Jones | Cadeirydd | 11 November 2019 |
|
|
||||
Lucy Victoria Carson | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Nicola Newman | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Danielle Spencer | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Amie Pratt | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Claire Hucklebury-Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
LOUISE TURNER | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS BADGER | Ymddiriedolwr | 28 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84k | £8.44k | £15.94k | £12.91k | £10.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.86k | £6.57k | £11.95k | £12.66k | £9.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 APRIL 2002
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS ATTENDING THE SCHOOL. 2. TO EXTEND RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS, THE COMMUNITY AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE ABBYMEADS SCHOOL AND ITS SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 THRESHER DRIVE
SWINDON
SN25 4AE
- Ffôn:
- 01793706379
- E-bost:
- foams@abbeymeads.swindon.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window