Hanes ariannol AGE CONCERN CHATHAM
Rhif yr elusen: 1091726
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.48k | £464.47k | £385.96k | £232.62k | £210.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.54k | £481.01k | £351.45k | £263.64k | £329.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.