Hanes ariannol HERTFORDSHIRE BOAT RESCUE
Rhif yr elusen: 1097039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.58k | £32.38k | £34.92k | £10.71k | £23.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.01k | £46.85k | £35.05k | £35.37k | £28.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.50k | £1.79k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.23k | £20.65k | £2.72k | £6.87k | £14.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.