THE FRIENDS OF BURTON LEONARD SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
fundraise by running sponsored events for the children, holding social evenings for the parents, activities for parents and children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 27 Mai 2002: Cofrestrwyd
- FOBLS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Heptonstall | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Kate Steele | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Lorraine Hanson | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Sally Drake | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.62k | £2.96k | £2.25k | £9.34k | £7.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.40k | £2.95k | £1.16k | £2.34k | £11.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Medi 2024 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Mawrth 2022 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 09 Rhagfyr 2020 | 192 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JANUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE ASSOCIATION MAY: A) DEVELOP MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL. B) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT. C) PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF SUCH FACILITIES OR ITEMS FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT PROVIDED FROM STATUTORY FUNDS) AS THE COMMITTEE IN CONSULTATION WITH THE GOVERNING BODY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Burton Leonard C of E Primary Schoo
Burton Leonard
HARROGATE
HG3 3RW
- Ffôn:
- 01765677412
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window