ymddiriedolwyr PEOPLE TO PLACES
Rhif yr elusen: 1091387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Frances Maria Basley | Cadeirydd | 19 August 2021 |
|
|
||||
Lisa Jane Helen Hughes | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Giles Ballard | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Adrian Greensmith | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Scott MacRae | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Helen Berg | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
BRUCE IAN ROSS ADAMS | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Gill Godbold BSC, PGCE, FRSA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.