Hanes ariannol ST ALBANS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1092932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.11m | £17.94m | £18.39m | £19.05m | £21.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.30m | £16.26m | £16.24m | £17.92m | £20.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £850.00k | £751.00k | £499.00k | £331.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £442.00k | £376.00k | £258.00k | £366.00k | £452.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.81m | £16.37m | £17.25m | £18.13m | £20.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75.00k | £58.00k | £60.00k | £56.00k | £217.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £285.00k | £76.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £12.70k | £619.54k | £310.91k | £214.93k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.00m | £14.85m | £14.93m | £16.47m | £18.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.30m | £1.41m | £1.30m | £1.45m | £1.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.00k | £26.00k | £101.00k | £64.00k | £39.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.00k | £29.00k | £29.00k | £29.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.