ymddiriedolwyr THE BLACK MOUNTAIN CENTRE
Rhif yr elusen: 1092336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Lewis Rees | Cadeirydd | 06 November 2014 |
|
|
||||
Helen Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
Natalie Rees-Swain | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
John David Stonehouse | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|||||
Denise Saunders | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
Anna Lynda Bryce | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Rhian Bronwen Moses | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Angela Jane Friar | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Bethan Elin Griffiths | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
John Glynog Davies | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|||||
MELVYN MORGANS | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
MAIR THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRIFFITH ALAN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.