Ymddiriedolwyr INTERNATIONAL FEDERATION OF PROFESSIONAL AROMATHERAPISTS ("IFPA")
Rhif yr elusen: 1091325

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Cusack | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Dr Raquel Costa | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Tomoyo Nozaki | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Yee Nga Wong | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Charlotte Norgaard | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Dr Nicole Bou Khalil | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Christine Courtney | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Jane Court | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
LOUISE CARTA | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.