Hanes ariannol THE WILLOW ROAD COMMUNITY CENTRE PROJECT

Rhif yr elusen: 1094571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.61k £21.70k £36.42k £22.51k £41.75k
Cyfanswm gwariant £27.01k £19.48k £26.26k £28.78k £29.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A