THE VINE TRUST WALSALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We will work with hard to reach young people to fully equip them for life, so that together we will transform our community. A Community Development Trust that is actively engaged in economic, environmental and social regeneration. It runs an inclusive mix of services and facilities, which respond to the needs of the communities we serve, our Christian Ethos is behind all activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bro Morgannwg
- Dudley
- Sandwell
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 17 Medi 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP BRIAN JAMES POWELL | Cadeirydd |
|
||||||||
David Lomax | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||||
Jacqueline Reid | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||||
Lorraine Johnson | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
||||||
MARK HARLAND | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||||
Jeremy Peter Sargent | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £768.37k | £584.84k | £149.62k | £66.80k | £71.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £563.19k | £280.35k | £103.95k | £118.90k | £116.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £63.70k | £72.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.04k | £93.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £266.48k | £70.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £106.66k | £56.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £310.19k | £363.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £563.19k | £280.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.65k | £7.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Medi 2024 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Medi 2024 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Medi 2021 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Medi 2021 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Medi 2020 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 05 Medi 2020 | 67 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED ON 8 FEBRUARY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 AUGUST 2002 AND 4 FEBRUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AMONG WOMEN AND YOUNG PEOPLE OF EITHER SEX, TO ADVANCE THEIR EDUCATION, TO RELIEVE THEIR POVERTY AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE SAID PERSONS IRRESPECTIVE OF ETHNIC ORIGIN,GENDER OR RELIGIOUS BELIEF, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE VINE TRUST
33 LOWER HALL LANE
WALSALL
WS1 1RR
- Ffôn:
- 01922621951
- E-bost:
- enquiries@thevinetrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window