Hanes ariannol FORT AMHERST HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1102399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £136.70k £73.72k £2.74m £213.87k £257.51k
Cyfanswm gwariant £146.74k £87.92k £213.56k £241.80k £257.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £15.90k £15.90k £15.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £45.86k £8.00k £3.20k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £2.69m N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £17.11k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £32.78k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £150 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £188.57k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £24.99k N/A N/A