FORT AMHERST HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To maintain, restore and preserve Fort Amherst and Lower Lines Park. To make the Fort and Lower Lines Park available as a public amenity and education facility. To provide benefit to the socially disadvantaged through training, education and work experience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,900 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
210 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Medway
Llywodraethu
- FORT AMHERST HERITAGE PARK AND CAVERNS FORT AMHERST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Joseph Fowler | Cadeirydd | 11 September 2018 |
|
|
||||
Ryan James Browring | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Nicola Jane Moy | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Stuart Robert Bean | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Kyle Rogers | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
DAVID MOORMAN | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
EDMUND GULVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.70k | £73.72k | £2.74m | £213.87k | £257.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.74k | £87.92k | £213.56k | £241.80k | £257.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.90k | £15.90k | £15.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.86k | £8.00k | £3.20k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £2.69m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £17.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £32.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £150 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £188.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £24.99k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ebrill 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ebrill 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mawrth 2023 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Mawrth 2023 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/01/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 FEB 2021 as amended on 17 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
a) acquiring, restoring, maintaining, safeguarding and preserving the historical fortifications known as Fort Amherst and associated fortifications in the Borough of Medway in the County of Kent. b) To collect, care, conserve and display as appropriate, objects and documents relevant to the history of Fort Amherst, its associated fortifications and setting. c) Making the same available for research and for educational and recreational viewing and use by the public. d) Provide benefit to the socially disadvantaged through training, education and work experience associated with the objects above.
Maes buddion
MEDWAY, KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fort Amherst Heritage Trust
Dock Road
Chatham
ME4 4UB
- Ffôn:
- 01634847747
- E-bost:
- admin@fortamherst.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window