Ymddiriedolwyr FORT AMHERST HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1102399

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Joseph Fowler | Cadeirydd | 11 September 2018 |
|
|
||||
Ryan James Browring | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Nicola Jane Moy | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Stuart Robert Bean | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Kyle Rogers | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
DAVID MOORMAN | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
EDMUND GULVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.