Hanes ariannol AGE UK OXFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1091529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24m | £4.37m | £4.49m | £4.44m | £4.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.11m | £4.19m | £4.16m | £4.32m | £5.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.53m | £2.16m | £1.85m | £1.92m | £2.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.24k | £363.72k | £91.24k | £275.25k | £304.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17m | £219.03k | £1.10m | £645.19k | £434.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £467.31k | £4.14m | £489.89k | £587.80k | £609.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.93m | £2.21m | £2.65m | £2.85m | £3.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.87k | £10.25k | £8.20k | £14.27k | £20.65k | |
|
Incwm - Arall | £656.00k | £0 | £197.95k | £342.11k | £363.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £77.76k | £85.97k | £111.50k | £67.49k | £53.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.09m | £3.22m | £3.41m | £3.49m | £3.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £471.15k | £51.05k | £747.06k | £268.30k | £405.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £55.64k | £34.74k | £0 | £16.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.00k | £1.02k | £935 | £1.12k | £1.29k | |
|
Gwariant - Arall | £543.76k | £923.08k | £0 | £563.71k | £642.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.