ymddiriedolwyr AGE UK OXFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1091529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lane | Cadeirydd | 20 January 2023 |
|
|
||||
Tom Childs | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Jane Marriott | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Judt | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Rachel Robson | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Darren Evans | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
James Heywood | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
STEPHEN ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Juliet Hunter | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
John Jackson | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Tehmeena Victoria Ajmal | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Jodie Buckingham | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Kerry Rogers | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.