HORIZON SPORTS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF SPORTS COACHING/CLASSES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS IN THE HIGH WYCOMBE, SOUTHERN AND CENTRAL BUCKINGHAMSHIRE AREA OF THE COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE UNITED KINGDOM
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 23 Medi 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Clarke OBE | Cadeirydd | 15 June 2015 |
|
|||||
Dr HERSH PUNJANI | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Roberta Pozzoni-Child | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
KATRINA SUZANNE ATKINS WOOD | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|||||
STUART PATRICK FARRELL | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
GLORIA JUNE POPE | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Jan Ellen Graves BSc CEng | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.12k | £19.87k | £37.59k | £69.24k | £64.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.51k | £31.25k | £56.58k | £64.37k | £64.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 AUGUST 2002. as amended on 30 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR SPORT AND RECREATION FOR THE SAID INDIVIDUALS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
BUCKINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RIVERSIDE LEGION HALL
ST. MARY'S STREET
HIGH WYCOMBE
BUCKINGHAMSHIRE
HP11 2HE
- Ffôn:
- 01494451448
- E-bost:
- info@horizonsportsclub.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window