THE WHOLE PERSON HEALTH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Researching into whole person medicine, advancing education by the development and dissemination of the concept of whole person health care. Supporting such research and education. Creating a network of Christian Healthcare Organisations to develop whole-person health. Supplying Whole Person Care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- WHOLE PERSON HEALTH NETWORK (Enw gwaith)
- WHOLECARE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ROSS BRYSON | Cadeirydd | 23 June 2013 |
|
|||||||
Dr Kirsty Marie Hannah | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||||
Dr Judith Helen Littlejohns | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||||
Dr Robert William Spiring | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||||
Dr Louise Katherine Vaughan | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.57k | £16.46k | £38.43k | £6.04k | £12.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.60k | £19.59k | £13.52k | £12.64k | £32.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 4TH MARCH 2002.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE AND PREVENT SICKNESS AND ILL HEALTH BY THE TREATMENT AND CARE OF THE WHOLE PERSON IN THE EAST END OF LONDON AND THE CITY OF LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (B) TO ADVANCE EDUCATION BY THE DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF THE CONCEPT OF WHOLE PERSON HEALTH CARE IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE INCLUDING BY MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR ESTABLISHMENTS IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME FIT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Mission Practice
208 Cambridge Heath Road
LONDON
E2 9LS
- Ffôn:
- 01214581711
- E-bost:
- admin@wholepersonhealth.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window