Hanes ariannol ACORNS EARLY YEARS CENTRE

Rhif yr elusen: 1095582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £587.81k £564.10k £655.99k £695.09k £736.82k
Cyfanswm gwariant £618.34k £583.46k £635.31k £690.99k £764.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.00k £4.93k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £1.04k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.54k £1.72k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £569.70k £561.27k £654.14k £692.73k £733.95k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £227 £57 £19 £529 £2.87k
Incwm - Arall £16.34k £0 £0 £1.83k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £618.34k £582.48k £635.01k £690.99k £763.95k
Gwariant - Ar godi arian £0 £984 £298 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.30k £1.40k £915 £1.06k £2.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £317