Ymddiriedolwyr THE HIGH LANE U3A
Rhif yr elusen: 1091296

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Neillands | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Pamela Daphne Cooke | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Kathleen Wareham | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Lynn Arnold | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Linda Dale | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
barbara kenneth | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Andre Lister | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Diane Saxon | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Leslie Birks | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|||||
Pam Curley | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
Robert Trevor Kinvig | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
PAUL KENNETH | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
|
||||
SUSAN GRACE HARLIN | Ymddiriedolwr | 09 February 2011 |
|
|
||||
MARGARET MCDERMOTT | Ymddiriedolwr | 13 February 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.