THE ESSEX AND SOUTHEND SPORTS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Essex and Southend Sports Trust (EASST) provides charitable grants in support of sport in particular football, cricket and tennis. The geographical area in which it operates is the County of Essex including Southend-on-Sea and Thurrock and the London Boroughs of Havering, Redbridge, Barking and Dagenham, Newham and Waltham Forest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barking And Dagenham
- Essex
- Havering
- Newham
- Redbridge
- Southend-on-sea
- Thurrock
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 28 Mai 2002: Cofrestrwyd
- EASST (Enw gwaith)
- THE ESSEX AND SOUTHEND CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hampton Butler | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||
Rachel Louise Pearse | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
LINLEY MARION BUTLER | Ymddiriedolwr | 01 October 2002 |
|
|
||||
JOSEPH WILLIAM HENRY SIMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.55k | £214.96k | £238.36k | £288.12k | £295.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.05k | £162.62k | £166.41k | £401.97k | £249.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Awst 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Awst 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Hydref 2023 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 17 Hydref 2023 | 170 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Mehefin 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 13 Mehefin 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 MAR 2002 AS AMENDED BY SCHEME DATED 25 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
SUCH PURPOSE OR PURPOSES WITHIN THE COUNTY OF ESSEX AND THE LONDON BOROUGHS OF HAVERING, REDBRIDGE AND DAGENHAM, NEWHAM AND WALTHAM FOREST (INCLUDING BUT NOT BE LIMITED TO THE UNITARY AUTHORITIES OF SOUTHEND-ON-SEA AND THURROCK )AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND IN SUCH SHARES AND PROPORTIONS AS THEY SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
AS DEFINED IN OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RED HOUSE
LARKS LANE
GREAT WALTHAM
CHELMSFORD
CM3 1AD
- Ffôn:
- 01245360385
- E-bost:
- mail@easst.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window