Hanes ariannol THE TANLAW FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1094181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £329.21k £587.04k £50.70k £249.02k £1.25m
Cyfanswm gwariant £517.64k £637.06k £460.46k £458.15k £1.28m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £1.52m N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A £1.00m N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £64.08k N/A N/A £83.88k
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A £1.17m
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £617.12k N/A N/A £1.26m
Gwariant - Ar godi arian N/A £19.95k N/A N/A £21.74k
Gwariant - Llywodraethu N/A £65.90k N/A N/A £95.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £551.22k N/A N/A £1.17m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £19.95k N/A N/A £21.74k
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A £0