Hanes ariannol ADVANTAGE AFRICA

Rhif yr elusen: 1092719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £282.40k £290.17k £276.09k £333.17k £341.54k
Cyfanswm gwariant £273.26k £283.43k £310.99k £303.70k £346.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £44.57k £24.82k N/A N/A N/A