THE COOKHAM FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running a biennial arts festival in Cookham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
87 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- THE COOKHAM FESTIVAL (Enw gwaith)
- COOKHAM FESTIVAL (Enw blaenorol)
- TRINITY FESTIVAL COOKHAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK BOND | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
STEPHANIE DIGGON | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £26.91k | £3.32k | £44.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.29k | £3.29k | £6.83k | £3.32k | £8.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Awst 2022 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Medi 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 OCTOBER 2002 AS AMENDED 08 JUNE 2005 AND 1 JUNE 2008. as amended on 09 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MUSIC AND THE ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ORGANISING MUSIC FESTIVALS IN COOKHAM (IN THE ROYAL BOROUGH OF WINDSOR AND MAIDENHEAD).
Maes buddion
COOKHAM (IN THE ROYAL BOROUGH OF WINDSOR AND MAIDENHEAD)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Worcester Cottage
High Street
Cookham
MAIDENHEAD
Berkshire
SL6 9SQ
- Ffôn:
- 01628529573
- E-bost:
- dkb7@me.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window