THE COMEDY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Runs Community, Education and Mental Health and Wellbeing programmes throughout the year across Merseyside, NW England and the UK including the annual Liverpool Comedy Festival. The main focus is the ground breaking mental health and well-being programmes that aim to improve health and well-being, boost confidence, self-esteem and help to eradicate the stigma surrounding mental illness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
- Wirral
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Awst 2002: Cofrestrwyd
- THE LIVERPOOL COMEDY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN MILLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Freya Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Dr Marie Caslin | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Stacey Lian Lavery | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Kevin William Heywood | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Iain Duncan Christie | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|
||||
KEVIN DUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.54k | £73.13k | £65.48k | £57.39k | £94.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.64k | £57.66k | £74.57k | £82.67k | £94.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.99k | £22.79k | £22.41k | £34.83k | £16.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 01 Mawrth 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 01 Mawrth 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 07 Mai 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 07 Mai 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 APRIL 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 8 JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC OF LIVERPOOL OF WORKSHOPS, CLASSES, DISCUSSION FORUMS AND WRITING COMPETITIONS FOR SCHOOLS, COLLEGES AND OTHERWISE IN THE ART OF COMIC WRITING, PERFORMANCE AND MOVEMENT WHETHER BY LIVE PERFORMANCE, RADIO,CINEMA, TELEVISION OR ANY OTHER RELATED MEDIA
Maes buddion
LIVERPOOL AND ITS SURROUNDING DISTRICTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Court Theatre
1 Roe Street
Liverpool
L1 1HL
- Ffôn:
- 0151 702 5893
- E-bost:
- info@thecomedytrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window