Hanes ariannol VOLUNTARY SECTOR TRAINING
Rhif yr elusen: 1095800
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.41k | £195.71k | £172.69k | £134.22k | £150.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.39k | £166.04k | £172.90k | £167.57k | £147.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £76.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.79k | £6.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.