THE MOUNT MORIAH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of hardship and suffering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Iorddonen
- Israel
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 28 Mai 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY STEWART | Cadeirydd | 03 May 2002 |
|
|
||||
Richard Michael Spooner | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Peter Dennis Lovegrove | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Richard Martin Teideman | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Stephen David Briggs | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
SALLY ANN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 13 October 2011 |
|
|
||||
MRS KATHY STEWART | Ymddiriedolwr | 03 May 2002 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.97k | £172.56k | £201.47k | £171.57k | £209.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.39k | £147.46k | £213.19k | £155.04k | £221.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 3 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF HARDSHIP AND SUFFERING AMONGST THE PEOPLE OF ISRAEL
Maes buddion
ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Maple Close
SANDHURST
Berks
- Ffôn:
- 01252879388
- E-bost:
- mount.moriah@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window