THE WHALEY BRIDGE COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Exists to advance education and to relieve people living in Whaley Bridge and surrounding area who are in need because of their social and/or economic circumstances by the provision of a drop-in centre offering facilities and services calculated to relieve such charitable needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,300 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 11 Hydref 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lindsay Thomas | Cadeirydd | 21 November 2013 |
|
|
||||
Jane Gregson | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Gordon Hall | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
David George Shaw | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Joan Gibson | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Philippa Knight | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Karen Spencer | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
Marian Joan Parker | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
EVELYN SHEILA ROSELYN WALTON | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
||||
JAMES MCCABE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLYN ROWLANDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anne Leyland | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET O'DONOGHUE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.38k | £26.76k | £28.28k | £46.73k | £34.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.39k | £12.44k | £21.47k | £33.98k | £30.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.17k | £8.50k | £500 | £1.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Mawrth 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Mawrth 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 FEBRUARY 2002 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION DATED 17 SEPTEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE WHALEY BRIDGE COMMUNITY TRUST IS TO ADVANCE EDUCATION AND TO RELIEVE PEOPLE LIVING IN WHALEY BRIDGE AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE IN NEED BECAUSE OF THEIR SOCIAL AND/OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY THE PROVISION OF A DROP-IN CENTRE OFFERING FACILITIES AND SERVICES CALCULATED TO RELIEVE SUCH CHARITABLE NEEDS.
Maes buddion
WHALEY BRIDGE AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Whaley Lane
Whaley Bridge
High Peak
SK23 7BA
- Ffôn:
- 01663733454
- E-bost:
- nye.rowlands@btinternet.com
- Gwefan:
-
whaleyfootsteps.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window