THE CENTRE FOR LITERACY IN PRIMARY EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Work with all those who are involved in literacy teaching in schools, the publishing industry and the wider system in the UK. Provide training, resources and support to develop and research the teaching of literacy and knowledge about children's literature. Increase awareness effective and creative literacy teaching to influence policy and practice to raise the achievement of children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£1,336,455
Roddion a chymynroddion | £165.22k | |
Weithgareddau elusennol | £1.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £74.16k | |
Buddsoddiadau | £12.98k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,529,146
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.53m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.53m |
Pobl

20 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- CLPE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Rose | Cadeirydd | 01 January 1999 |
|
|
||||
Emily Cocking | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Mark Wharrier | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Catford | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Sonja Afzal | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Rukhsana Yasmin | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Beverley Greathead | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
EBBA CECILIA WEILER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Helen Antonia Byatt | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Ronald Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.54m | £1.40m | £1.37m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.43m | £1.35m | £1.50m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £27.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.28k | £253.97k | £42.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.84k | £242.08k | £312.75k | £34.63k | £165.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.68k | £71.36k | £45.62k | £69.03k | £74.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £1.23m | £1.04m | £1.26m | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £347 | £358 | £199 | £640 | £12.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.43m | £1.35m | £1.50m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.40k | £40.61k | £36.04k | £42.47k | £46.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £373.82k | £290.73k | £308.12k | £219.80k | £182.84k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £432.59k | £629.21k | £773.58k | £543.94k | £385.91k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £516.75k | £518.44k | £637.79k | £448.55k | £446.24k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORP 1 MARCH 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 JUNE 2002, 1 NOVEMBER 2002 AND 15 NOVEMBER 2010. CERTIFICATE ON CHANGE OF NAME DATED 1 NOVEMBER 2002. as amended on 13 Nov 2019 as amended on 23 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY IN THE FIELDS OF LANGUAGE AND LITERACY AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY TO: PROMOTE RESEARCH INTO SUCH FIELDS AND DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS; AND DEVELOP AND PROMOTE THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE FIELDS OF LANGUAGE AND LITERACY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CENTRE FOR LITERACY IN PRIMARY
EDUCATION
WEBBER STREET
LONDON
SE1 8QW
- Ffôn:
- 02074013382
- E-bost:
- info@clpe.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window