Hanes ariannol THE SOUTHEND ON SEA DARBY AND JOAN ORGANISATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1093882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (44 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.54m | £1.48m | £1.17m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.38m | £1.45m | £1.30m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £768.46k | £921.98k | £781.22k | £407.37k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £93.17k | £56.50k | £3.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.70k | £2.93k | £94.59k | £58.44k | £19.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £5.11k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.38m | £1.45m | £1.36m | £1.11m | £1.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.88k | £10.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £77.59k | £21.33k | £4.56k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.38m | £1.45m | £1.30m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.30k | £21.02k | £47.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.