SOMERSET FILM AND VIDEO LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Digital and media film development agency: community media centre; open to public three days per week for facilities, equipment and tuition; offering a wide range of film and digital media services to the public either free of charge or at affordable rates; running training courses; working with hard to reach groups; working with local schools and colleges and community groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£560,602
Roddion a chymynroddion | £503.30k | |
Weithgareddau elusennol | £33.01k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £22.23k | |
Buddsoddiadau | £2.05k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£274,026
Codi arian | £18.90k | |
Weithgareddau elusennol | £255.13k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,871 o 3 gontract(au) llywodraeth a £15,567 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £18.90k | |
Gwariant elusennol | £255.13k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £286.58k |
Pobl

9 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061119 THEATRE MELANGE
- 24 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Watts | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Jack Martin | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Lisa Walters | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Grace Mary Morgan | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Sophie Louise Brown | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Craig Alan Luck | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
JAMES GODMAN | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Richard James Crowe | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Robert Charles Franklin | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Dylan Paul Martlew | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|
||||
David Terry Pearce | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Pauline Annette Burr | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|||||
SUSAN MARY ISHERWOOD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.97k | £451.79k | £744.80k | £447.51k | £560.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.21k | £387.77k | £683.34k | £300.10k | £274.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.80k | N/A | N/A | £22.35k | £5.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.49k | £46.80k | £107.46k | £193.93k | £15.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £714.06k | N/A | £503.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £26.80k | N/A | £22.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £3.90k | N/A | £33.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £713.07k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £42 | N/A | £2.05k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £989 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £662.51k | N/A | £255.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £20.83k | N/A | £18.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £51.89k | N/A | £42.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £3.96k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £75.59k | N/A | £765.41k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £328.59k | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £148.64k | N/A | £193.26k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £53.61k | N/A | £25.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 OCT 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 AUG 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 DEC 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 NOV 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 JUN 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 DEC 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 JAN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 FEB 2022
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANYS OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION GENERALLY AND IN PARTICULAR, IN MOVING IMAGE PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE ALL PARTS OF SOMERSET, BATH, DEVON AND DORSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ENGINE ROOM
50-52 HIGH STREET
BRIDGWATER
TA6 3BL
- Ffôn:
- 01278433187
- E-bost:
- info@somersetfilm.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window