Hanes ariannol RAY MCGRATH MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1093700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (94 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/09/2019 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84k | £1.23k | £122 | £0 | £90.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17k | £1.35k | £823 | £0 | £30.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.