Hanes ariannol OLLERTON AND DISTRICT ECONOMIC FORUM

Rhif yr elusen: 1092417
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £193.99k £239.30k £135.25k £212.81k £228.87k
Cyfanswm gwariant £200.69k £234.70k £162.26k £206.19k £218.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £13.95k