HULA ANIMAL RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The rescue and sanctuary care of animals, including veterinary services until they are re-homed. To promote public education in matters concerning animal welfare, and to provide advice and support where required.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1090499 NATIONAL ANIMAL WELFARE TRUST
- 09 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- 18 Tachwedd 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 22ND NOVEMBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31 JULY 2002. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/06/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND TO HELP TO PREVENT SUFFERING AND DISTRESS IN ANIMALS AND OTHER SENTIENT CREATURES IN NEED OF CARE AND ATTENTION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVISION OF RESCUE AND REHOMING FACILITIES OFFERING SANCTUARY, CARE AND VETERINARY SERVICES IN TEMPORARY OR PERMANENT ACCOMMODATION FOR SUCH ANIMALS. (II) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN MATTERS CONCERNING ANIMAL WELFARE AND AID AND INFORM PERSONS AND FAMILIES ON THE PROPER CARE AND MANAGEMENT OF THEIR ANIMALS, (III) TO RELIEVE SUFFERING AND HARDSHIP OF PEOPLE AND FAMILIES IN SITUATIONS OF DISADVANTAGE, DISABLEMENT, OR POVERTY WHERE THEY NEED HELP AND ADVICE OVER PROBLEMS WITH THEIR PETS OR OTHER ANIMALS AND SENTIENT CREATURES.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window