KOMSO CHILDRENS HOSPITAL VOLUNTEER GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of general household building skills for the improvement & upgrade of orphanage & hospital facilities, specifically for the benefit of child inmates & patients.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Rwsia
Llywodraethu
- 11 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- 01 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2011 | 30/10/2012 | 30/10/2013 | 30/10/2014 | 30/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.13k | £18.13k | £0 | £8.98k | £6.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19k | £15.00k | £0 | £0 | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2015 | 31 Hydref 2016 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2014 | 13 Hydref 2015 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON THE 5 AUGUST 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") IN ST. PETERSBURG RUSSIA, AND THE SURROUNDING AREA ("THE ARE OF BENEFIT") TO RELIEVE SICKNESS AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 21 PARTICULARLY BUT NOT BY WAY OF LIMITATION, IN THE ST. PETERSBURG REGIONAL HOSPITAL BY THE PROVISION OF EQUIPMENT AND SUPPORT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window