Hanes ariannol GREENFIELDS CHILDCARE

Rhif yr elusen: 1094287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £245.87k £256.37k £295.18k £348.66k £417.38k
Cyfanswm gwariant £249.91k £248.94k £281.99k £326.46k £365.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £125.23k £192.06k £108.55k £161.84k £166.50k