Hanes ariannol SIR JOHN PORT'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1092298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.32m | £23.92m | £25.37m | £29.90m | £32.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.51m | £23.86m | £24.47m | £27.28m | £30.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £918.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £140.35k | £913.14k | £544.32k | £1.28m | £609.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.91m | £21.63m | £23.80m | £26.96m | £29.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £290 | £260 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27m | £781.94k | £1.02m | £1.65m | £2.23m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £600.00k | £0 | £340 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.04k | £0 | £191.64k | £1.28m | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.63m | £23.67m | £24.47m | £27.25m | £30.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £2.56k | £29.71k | £32.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £260.61k | £236.35k | £4.70m | £44.81k | £401.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £32.18k | |
|
Gwariant - Arall | £876.00k | £191.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.