Hanes ariannol MANCHESTER CARERS FORUM

Rhif yr elusen: 1103535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £195.08k £239.46k £296.15k £263.62k £246.22k
Cyfanswm gwariant £213.73k £210.81k £312.49k £329.93k £241.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £138.15k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £28.00k £196.48k £276.86k £225.66k £195.36k