Hanes ariannol NORTH AND WEST GLOUCESTERSHIRE CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1091891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £407.21k | £701.78k | £912.16k | £998.06k | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £371.05k | £698.77k | £824.74k | £886.71k | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.42k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.67k | £221.40k | £204.62k | £282.95k | £410.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £701.64k | £862.16k | £998.06k | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £134 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £698.77k | £824.74k | £886.71k | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.29k | £16.00k | £7.92k | £21.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.