THE WHALLEY WITH MITTON WOMEN'S INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Monthly meetings with educational speakers and craft demonstrations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- THE MITTON WOMEN'S INSTITUTE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/10/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.35k | £4.73k | £4.05k | £3.98k | £4.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17k | £5.57k | £4.04k | £3.93k | £4.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 02 Ebrill 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 14 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 17 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2005 | 11 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2004 | 08 Mawrth 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ALREADY LODGED
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF COUNTRYWOMEN IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS, ALSO TO SECURE INSTRUCTION AND TRAINING IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CLITHEROE AND WHALLEY IN THE COUNTY OF LANCASHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window