ymddiriedolwyr LUCIS CHOIR
Rhif yr elusen: 1092531
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH SIAN ROGERS | Cadeirydd | 10 November 2023 |
|
|
||||
Susan Chadwick | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Glenys Adams | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Kathryn Labate | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Felix Page | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Ann Millicent Butterfield | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Dr Paul Jonathan Baker Slade | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.