ymddiriedolwyr BROME AND OAKLEY PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1091952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Hull | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Roger Broughton | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Anthea Atha | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Tom Pace | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Timothy Moss | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Mark Prior | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
Barbara Louisa Pace | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
JOHN HAYDN PARRY | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|||||
DIANA MOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.