MOUNTSORREL WAR MEMORIALS TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes. Sports/recreation, provides buildings/facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalope Maguire | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Scott Green | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Keith Michael Broughton | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Leigh Harper-Davies | Ymddiriedolwr | 02 May 2016 |
|
|
||||
Michael John Bruce | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||
John Doyle | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
Claudian John Walpole | Ymddiriedolwr | 29 January 2009 |
|
|
||||
BRIAN EDWARD RIDDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WILLIAM LEMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM DARRICOURT ANTILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN RICHARD BAINES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Paul Albert Harris | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12 | £15 | £62 | £77 | £236 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £17.96k | £0 | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Chwefror 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ebrill 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 JANUARY 2002 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION DATED 18 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF A COMPREHENSIVE SET OF SPORTING, RECREATIONAL AND COMMUNITY FACILITIES BASED IN THE VILLAGE OF MOUNTSORREL IN THE COUNTY OF LEICESTERSHIRE FOR THE USE OF THE PUBLIC AT LARGE AND (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN PARTICULAR THE RESIDENTS OF THE VILLAGES OF MOUNTSORREL, ROTHLEY, COSSINGTON, QUORN, BARROW UPON SOAR AND SILEBY IN THE COUNTY OF LEICESTERSHIRE AND TO HOLD AND DEVELOP LAND IN THE OWNERSHIP OF THE COMPANY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC FOR RECREATIONAL AND LEISURE-TIME OCCUPATIONS AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF THE PUBLIC WITHIN THE MEANING OF THE RECREATIONAL CHARITIES ACT 1958.
Maes buddion
MOUNTSORREL, ROTHLEY, COSSINGTON, QUORN, BARROW UPON SOAR AND SILEBY IN THE COUNTY OF LEICESTERSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Main Street
Hoby
MELTON MOWBRAY
LE14 3DT
- Ffôn:
- 01664434487
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window