ENDLESHAM HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Endlesham Hall provides a safe and affordable space for community activities, welcoming people from all walks of life to connect and enjoy shared experiences, build new skills, find a sense of belonging and thrive together. In particular, the hall supports local groups, individuals and projects with a focus on education and wellbeing, the creative arts, faith, spirituality and nature.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Wandsworth
Llywodraethu
- 20 Hydref 2022: Cofrestrwyd
- ENDLESHAM HALL (Enw gwaith)
- BALHAM COMMUNITY CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Potter | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||
Susan Figueiredo | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||
Dr John Mastrogiovanni | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.75k | £87.72k | £186.07k | £130.74k | £76.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.30k | £101.27k | £89.55k | £218.67k | £111.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £104.46k | £59.06k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 01 MAY 2003 as amended on 16 Sep 2021 as amended on 08 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 To advance a Christ centred faith 3.2 To relieve poverty, hardship, sickness and distress among all peoples of the world 3.3 To advance education and training 3.4 To further such other charitable purposes and such other charities as the Trustees shall decide
Maes buddion
WORLDWIDE (IN PARTICULAR IN THE LONDON BOROUGHS OF WANDSWORTH, LAMBETH AND CROYDON).
Elusennau cysylltiedig
- 20 Hydref 2022 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ENDLESHAM HALL
48 ENDLESHAM ROAD
BALHAM
LONDON
SW12 8JL
- Ffôn:
- 02086733939
- E-bost:
- office@endleshamhall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window