Ymddiriedolwyr STAINTONDALE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1092912

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Sixsmith | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Longster Sarah | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Martine Gwynne Martine | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Jeremy Peter Barron Jeremy | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Patricia Mary Barron | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Rupert Simon Darrington | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
John Ulliott | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
GRISELDA BERTRAM JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.