Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ( RCCG) CITY OF DAVID

Rhif yr elusen: 1091990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £396.56k £433.27k £433.45k £418.64k £487.12k
Cyfanswm gwariant £260.63k £225.54k £310.84k £318.32k £371.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A