DISABILITY CHALLENGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Challengers provides play & leisure opportunities for disabled children and young people between the ages of 2 & 18 years old. Our schemes give children & young people a space of their own to have fun, meet friends and challenge their impairments through play.Challengers operate a non-exclusion policy which means that any child can attend Challengers regardless of the severity of their impairment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,879,502
Roddion a chymynroddion | £787.75k | |
Weithgareddau elusennol | £1.84m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £247.28k | |
Buddsoddiadau | £8.25k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,829,219
Codi arian | £311.34k | |
Weithgareddau elusennol | £2.52m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £704,060 o 4 gontract(au) llywodraeth a £238,269 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £311.34k | |
Gwariant elusennol | £2.52m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £50.28k |
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Kingston Upon Thames
- Richmond Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- CHALLENGERS (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danae Salwan | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Lee Bennett | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Russell Stuart Harvey | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Jake Hatt | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Alison Stenlake | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Natasha Morris | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Bernard McAlister | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Megan Dooley | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Kim Sanders | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Deborah Smith | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.25m | £2.91m | £2.86m | £2.65m | £2.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.57m | £2.82m | £2.92m | £2.61m | £2.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £833.07k | £623.66k | £846.26k | £730.50k | £704.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £582.90k | £553.79k | £362.05k | £203.57k | £238.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £835.45k | £1.15m | £768.81k | £941.50k | £787.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £265.43k | £124.63k | £235.35k | £188.68k | £247.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £1.64m | £1.85m | £1.51m | £1.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.37k | £2.00k | £1.01k | £2.32k | £8.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £70.42k | £3.00k | £99.87k | £30.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.16m | £2.55m | £2.64m | £2.34m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £412.86k | £276.54k | £274.69k | £266.06k | £311.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.74k | £55.77k | £70.30k | £69.57k | £63.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.18m | £3.08m | £3.03m | £3.19m | £3.26m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.09m | £1.32m | £1.32m | £1.38m | £1.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £427.58k | £464.99k | £480.21k | £666.48k | £648.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Tachwedd 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Tachwedd 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 OCTOBER 2001. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 MAY 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 JUL 2018 as amended on 04 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES IN THE SOUTH EAST OF ENGLAND THROUGH RECREATION, ARTISTIC, SPORTING AND CULTURAL ACTIVITIES AND OTHER FOR THE LEISURE TIME OCCUPATION OF DISABLED CHILDREN AND YOUNG ADULTS INCLUDING THOSE CHILDREN AND YOUNG ADULTS WITH A PHYSICAL AND/OR LEARNING DISABILITY, BEING FACILITIES OF WHICH SUCH CHILDREN AND YOUNG ADULTS MAY HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND THEIR DISABILITIES, BY 1. PROVIDING TRULY INCLUSIVE, FUN AND SAFE PLACES WHERE ALL DISABLED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AGED UP TO 25 YEARS CAN SPEND TIME WITH THEIR FRIENDS 2. PROVIDING A POSITIVE IMPACT FOR FAMILIES AND THE WIDER COMMUNITY ALONGSIDE SERVICE DELIVERY ACROSS SOUTH EAST ENGLAND 3. TO NEVER EXCLUDE A CHILD OR YOUNG PERSON AND ENSURING SERVICES ARE DESIGNED TO MEET THE NEEDS AND DESIRES OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 4. DELIVERING HIGH QUALITY TRAINING AND EMPLOYMENT AND VOLUNTEERING OPPORTUNITIES THAT ARE DEVELOPED TO ENHANCE THE WELLBEING OF DISABLED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 5. LEADING BY EXAMPLE AND BE A CHAMPION FOR INCLUSION THROUGH THE OFFER OF PARTICIPATION, TRAINING, INFORMATION AND GUIDANCE SO THAT OTHERS CAN DO THE SAME 6. PROVIDING OTHER SERVICES THAT ENABLE THE CHARITY TO DELIVER SUPPORT TO YOUNG PEOPLE AND CONTRIBUTE TOWARDS ACHIEVING THE VISION OF A WORLD WHERE ALL DISABLED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE CAN PLAY TOGETHER FREELY.
Maes buddion
GUILDFORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Challengers Playcentre
Stoke Park
London Road
GUILDFORD
GU1 1TU
- Ffôn:
- 01483579390
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window