ymddiriedolwyr TALLEY COMMUNITY AMENITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1097539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs L M Tame | Cadeirydd | 13 November 2017 |
|
|
||||
Deborah Ann Ince | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Peter David Ince | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Alan Maurice Bellamy | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Matthew John | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Alan Kenneth Payne | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Ian Tame | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Catherine Nakielny | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Leslie David John | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Angela Gail Hastilow | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.