Hanes ariannol FORESIGHT NORTH EAST LINCOLNSHIRE LTD
Rhif yr elusen: 1095120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.00m | £1.48m | £1.00m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £979.67k | £889.13k | £1.15m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.00k | N/A | N/A | N/A | £65.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.29k | £197.51k | £89.12k | £181.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £413.65k | £96.61k | £494.81k | £279.29k | £525.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £105.51k | £53.52k | £43.17k | £48.50k | £63.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £564.27k | £470.54k | £729.37k | £515.46k | £524.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.58k | £120.49k | £95.90k | £146.38k | £90.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £261.64k | £113.53k | £14.58k | £271.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £576.04k | £807.43k | £820.65k | £1.06m | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £187.55k | £170.24k | £68.48k | £86.68k | £109.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.34k | £15.38k | £14.35k | £18.57k | £16.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £470.97k | £2.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.