THE UK CONFERENCE OF POSTGRADUATE EDUCATION ADVISORS IN GENERAL PRACTICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The two leading educational bodies in GP education UKCEA/APCE have cemented their thinking with a single shared website/joint newsletter.The UKCEA bursary and trainer award schemes continue; new development is the trainee award. DOOHLs meetings commenced; the Spring/residential meetings proved successful. UKCEA will continue to seek engagement with the biggest group of GP Educators.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- 26 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- UKCEA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.50k | £54.34k | £13.05k | £8.26k | £6 | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.59k | £68.72k | £21.94k | £9.71k | £4.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 15 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 01 Chwefror 2017 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 16 APRIL, 2002 AND AMENDED ON 14 AUGUST, 2002.
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROMOTE EDUCATION AND TRAINING RELATING TO MEDICAL GENERAL PRACTICE; AND 2.TO PROMOTE HEALTH AND RELIEVE ILLNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS AND EDUCATIONAL SUPPORT AND DEVELOPMENT FOR PEOPLE WORKING IN THE FIELD OF POSTGRADUATE EDUCATION FOR MEDICAL GENERAL PRACTICE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR DIRECTORS AND SENIOR EDUCATIONAL ADVISORS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window